登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
北极星电力网盘点了近期电力领域的人事变动,不但涉及大唐集团、华能集团、中国能建、中国电建等电力央企,还包括华电国际、国投电力等多家上市公司。
1、中国能源建设集团有限公司
倪真任中国能源建设集团有限公司党委副书记、董事
国资委7月18日消息,倪真任中国能源建设集团有限公司党委副书记、董事,提名为中国能源建设集团有限公司总经理人选,免去其中国铁道建筑集团有限公司党委副书记、党委常委职务。
2、中国电力建设集团有限公司
国资委7月18日消息,姚焕任中国电力建设集团有限公司党委副书记。
3、华能集团
华能集团总经理邓建玲卸任
今年7月消息,华能集团总经理、党组副书记邓建玲已经卸任。7月16日消息,邓建玲等被任命为中国石油外部董事。
司为国任中国华能副总经理、党组成员
今年7月,据中国华能集团有限公司网站显示,司为国已任中国华能副总经理、党组成员。
公开资料显示,司为国曾任国网重庆市电力公司党委副书记、总经理,国网新疆电力有限公司党委书记、董事长等职。
4、大唐集团
王海腾同志任中国大唐党组成员、副总经理
2024年7月15日上午,中国大唐集团有限公司召开领导班子扩大会议,通报了中央关于王海腾同志任中国大唐集团有限公司党组成员、副总经理的决定。上述任职按有关法律规定办理。
5、中国电气装备集团有限公司
国资委7月18日消息,免去裴振江的中国电气装备集团有限公司党委副书记、党委常委、董事职务,退休。
6、贵州能源集团
贵州能源集团领导层变动
7月24日,贵州省人民政府发布关于邱祖军等职务调整的通知。贵州能源集团领导层变动:
推荐方德亚为贵州能源集团有限公司总会计师人选;
建议郑华不再担任贵州能源集团有限公司副总经理职务。
贵州能源集团有限公司是贵州省国有大一型企业,2018年5月,经贵州省政府批准,由原盘江资本(前身是盘江矿务局)、水矿控股(前身是水城矿务局)、六枝工矿(前身是六枝矿务局)、林东矿业(前身是林东矿务局)和盘江电投(前身是广投黔桂公司)战略性重组而成,2020年4月,毕节中城能源有限责任公司纳入集团管理。其中,盘江股份是贵州省首家煤炭上市企业。
7、龙源电力
龙源电力:提名张彤任非执行董事
龙源电力非执行董事马冰岩辞任
龙源电力董事会7月24日收到公司非执行董事马冰岩先生的书面辞任报告。因年龄原因马冰岩先生申请辞去公司非执行董事、董事会薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务,辞任后不在公司及控股子公司担任任何职务。
龙源电力于2024年8月1日召开第五届董事会2024年第7次会议,审议通过了《关于提名张彤先生担任公司非执行董事的议案》。公司董事会同意提名张彤先生担任公司非执行董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员,任期自股东大会选举张彤先生担任非执行董事之日起生效,直至第五届董事会任期届满为止。
董事会同意将选举张彤先生担任公司非执行董事的议案作为提案提交公司2024年第2次临时股东大会审议。
张彤简历
张彤先生,52岁,毕业于中南财经政法大学,法学硕士,高级经济师。历任中国国电集团公司法律政研部(体改办)副处长、处长,企业管理与法律事务部副主任;国家能源投资集团有限责任公司法律事务部副主任。现任国家能源投资集团有限责任公司企业管理与法律事务部(改革办公室)副主任。
8、华电国际
赵冰先生拟辞去华电国际副董事长职务
华电国际:提名朱鹏为董事候选人
8月2日,华电国际公告称,其董事会于近日收到本公司副董事长赵冰先生的辞职报告。因个人工作调整原因,赵冰先生拟辞去其担任的本公司副董事长、董事会战略委员会委员职务,其辞任自本公司股东大会选举产生新任董事之日生效。
本公司董事会同意提名朱鹏先生作为董事候选人上报本公司股东大会批准,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
朱鹏简历
朱鹏先生,中国国籍,生于一九七六年一月,正高级会计师,管理学博士,研究生学历。朱先生现任山东发展投资控股集团有限公司总经理助理,山东省绿色投资集团有限公司党委书记、董事长。朱先生曾先后就职于大众报业集团、华鲁控股集团有限公司、山东发展投资控股集团有限公司。朱先生在战略投资、资本运营、企业管理方面有二十六年工作经验。
9、上海电气
上海电气重要人事调整
8月1日,上海电气公告,公司于2024年8月1日召开了公司董事会五届九十七次会议,会议审议同意如下事项:
1、因年龄原因,同意周志炎先生不再担任公司董事会秘书、ESG管理委员会委员、联席公司秘书、备任授权代表职务。公司董事会对周志炎先生任职期间为公司发展作出的贡献表示诚挚的感谢与敬意。
2、因工作需要,同意聘任傅敏女士担任公司董事会秘书。由于傅敏女士尚未取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书任职培训证明,暂由傅敏女士代为履行董事会秘书职责,对傅敏女士的聘任将于其取得相关证明之日正式生效,任期至第五届董事会任期届满之日止。
同意聘任傅敏女士担任公司ESG管理委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。同意聘任傅敏女士担任公司联席公司秘书,任期三年;同意聘任傅敏女士担任公司备任授权代表。
简历显示,傅敏,51岁,现任公司财务总监。曾任上海市审计局外资运用审计处主任科员,财政审计处副处长、处长,地区审计处处长,经济责任审计处处长,一级调研员,公司纪委委员、总审计师、首席合规官、审计风控部部长。毕业于南开大学,拥有上海财经大学工商管理硕士学位,正高级审计师。
10、大唐发电
王振彪、应学军同日辞职
大唐发电董事会于2024年7月29日收到公司副总经理王振彪先生提交的书面辞呈。王振彪先生因工作调整,申请辞去公司副总经理职务。
同日,大唐发电董事会还收到公司董事应学军先生提交的书面辞呈。应学军先生因工作调整,申请辞去公司董事职务,同时辞去董事会审核委员会委员职务。
11、大唐新能源
大唐新能源董事长拟辞任
应学军获提名为大唐新能源执行董事候选人
7月29日,大唐新能源发布公告称,因工作调整,李凯拟辞任公司执行董事、董事长及其于董事会辖下委员会之职务,自公司股东大会委任新任董事之日起生效。应学军获提名为公司执行董事候选人自股东大会上获股东批准之日起生效。
应学军简历
应学军先生,57岁,历任陡河发电厂副厂长;内蒙古大唐托克托发电有限责任公司副总经理;大唐国际发电股份有限公司内蒙古分公司党委委员、大唐托克托发电有限责任公司副总经理;大唐国际发电股份有限公司内蒙古分公司副总经理、党组成员、大唐托克托发电有限责任公司总经理;大唐国际发电股份有限公司综合计划部主任、副总经济师兼综合计划部主任、总经济师兼证券资本部主任;大唐国际发电股份有限公司副总经理、党委委员兼证券资本部主任;大唐国际发电股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书、工会主席;广东分公司执行董事、党委书记;中国大唐集团有限公司投资发展部主任;大唐国际发电股份有限公司非执行董事。应学军先生毕业于华北电力学院动力工程系电厂热能动力专业,并取得工学学士学位。现为高级工程师。
12、长源电力
长源电力:公司董事朱振刚辞职
长源电力发布公告称,7月31日,公司董事会收到董事朱振刚先生的书面辞职报告。因正常工作调整,朱振刚先生申请辞去公司董事职务,辞职后将不在公司及其控股子公司任职。
13、中国能建
中国能源建设股份有限公司聘任总经理
7月27日,中国能源建设股份有限公司(以下简称“中国能建”)发布公告称,第三届董事会第三十六次会议于7月26日以通讯表决方式召开。会议审议通过《关于聘任总经理的议案》,同意聘任倪真先生为公司总经理,任期自董事会批准之日起至公司第三届董事会任期届满止。
倪真先生简历
倪真先生,1971 年 7 月出生,正高级工程师,工学博士。现任中国能源建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理。倪先生历任中铁建设集团有限公司副总经理,中铁城建集团有限公司总经理、党委副书记,中铁房地产集团总经理、党委副书记,中铁建发展集团有限公司董事长,中国铁建股份有限公司副总裁、党委副书记、执行董事,中国铁道建筑集团有限公司党委副书记。
独立非执行董事候选人提名
同时,中国能建7月26日召开的董事会审议通过《关于提名独立非执行董事候选人的议案》同意提名牛向春女士为公司第三届董事会独立非执行董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
牛向春女士简历
牛向春女士,1963 年 1 月出生,高级工程师,工学学士。牛女士历任中国汽车技术研究中心团委书记、主任助理、副主任、党委副书记、纪委书记,中国国际工程咨询有限公司党委副书记、董事。
14、立新能源
立新能源总经理,定了
7月25日,立新能源董事会审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于聘任总经理的议案》。经审议,董事会同意公司聘任窦照军先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
窦照军简历
窦照军,男,1977 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾任新疆建工集团消防工程公司主任工程师、项目经理、建筑智能电气分公司副经理,新疆金风科技股份有限公司项目经理、部长助理、部长、片区销售总监,中电国际新能源控股有限公司新疆代表处主任,新疆新能源(集团)有限责任公司风光电开发部副部长;2013 年 10 月至 2020 年 8 月,历任新疆新能源新风投资开发有限公司项目开发部部长、总经理助理兼项目开发部部长、副总经理、董事兼副总经理;2020 年 8 月至今,任公司董事、副总经理。
15、国投电力
国投电力副董事长调整
国投电力公告,7月24日召开的董事会审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》,同意推举董事张雷先生为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。
张雷简历
张雷,男,46岁,研究生学历,工学博士学位,正高级经济师,历任国家开发投资公司经营管理部副主任、战略发展部政策研究室主任(部门副主任级)兼改革工作办公室副主任、国投培训与保障中心副主任,国投智能科技有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理。现任国家开发投资集团有限公司战略发展部(改革工作办公室、国投委秘书处)主任,国投电力控股股份有限公司董事。
16、金山股份
金山股份副总经理,换人
金山股份7月23日召开董事会,同意《关于高级管理人员变动的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任白雪飞先生为公司副总经理。同意张新德先生辞去公司副总经理职务。
白雪飞简历
白雪飞,男,1979年5月生人,汉族,高级工程师,大学本科学历,中共党员。曾先后担任中国华电集团有限公司河北分公司规划建设部副主任,河北华电蔚州风电有限公司党总支书记、执行董事、总经理,中国华电集团有限公司河北分公司规划发展部副主任(主持工作)、规划发展部主任,河北华电沽源风电有限公司党委书记、董事长,河北华电冀北新能源有限公司党委书记、董事长等职务。现任华电辽宁能源发展股份有限公司党委委员。
17、粤电力A
粤电力A:同意聘任王沛沛为常务副总经理
7月23日,粤电力A公告,董事会审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》,同意聘任王沛沛先生为公司常务副总经理,任期自聘任之日起,至本届董事会届满。
公告显示,王沛沛先生,1982年10月出生。西安交通大学工学学士,华南理工大学工程硕士,高级工程师。现任广东省能源集团新疆有限公司总经理。曾任广东红海湾发电有限公司设备部部长、安生部部长、公司副总经理,广东电力发展股份有限公司图木舒克分公司总经理,广东省能源集团新疆有限公司筹备组副组长。
18、三峡能源
三峡能源:选举朱承军为公司董事长
三峡能源公告,2024年7月18日召开公司第二届董事会第二十五次会议,同意选举朱承军先生为公司董事长并担任董事会战略与可持续发展委员会主任委员,按《公司章程》规定作为公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
朱承军先生简历
朱承军,1974年3月出生,男,汉族,中共党员,博士研究生,理学博士,高级工程师。历任中国长江三峡集团公司办公厅副主任、企业管理部主任,中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理局(三峡枢纽建设运行管理局)党委书记、副局长,中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理中心(三峡枢纽建设运行管理中)党委书记、副主任,湖北能源集团股份有限公司董事长、党委书记,现任公司董事、党委书记。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星电力网获悉,国资委公布9户中央企业14名领导人员职务任免,原中广核集团董事长贺禹有了新职务。中国国新控股有限责任公司聘任贺禹、宫晓冰为中国国新控股有限责任公司外部董事。贺禹,男,汉族,1957年3月出生,祖籍山西,研究生学历,管理学博士,研究员级高级工程师,1990年12月加入中国共产党
9月19日,河南省人民政府发布关于免去段志广职务的通知。河南省人民政府决定:免去段志广的河南能源集团有限公司副总经理职务。河南省人民政府关于免去段志广职务的通知豫政任〔2024〕265号河南能源集团有限公司:省人民政府决定:免去段志广的河南能源集团有限公司副总经理职务。请按公司法和有关规定
北极星电力网获悉,9月14日,东方电气公告称,经董事会提名委员会提名,董事会同意聘任但军先生为公司副总裁。但军先生简历如下:但军先生,1968年1月出生,大学学历,工商管理硕士,高级工程师。历任东方锅炉(集团)股份有限公司核容分公司综合部部长;东方电气(广州)重型机器有限公司(以下简称东
北极星电力网获悉,电投能源公告,董事会会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,根据公司治理相关规定,聘任李冬先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止。李冬先生,1967年生,本科学历,高级工程师。近五年曾任内蒙古电投能源股份有限公司煤炭运
北极星电力网获悉,9月14日,中国西电公告称,中国西电电气股份有限公司董事会于近日收到公司董事长赵启先生递交的书面辞职报告,赵启先生因工作变动,申请辞去公司第四届董事会董事长、董事,以及战略规划及执行委员会主席、委员,提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。
北极星电力网获悉,9月11日,华电重工公告称,董事会于2024年9月9日收到白建明先生的书面辞职申请。因工作变动原因,白建明先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后,白建明先生将不在公司及其控股子公司任职。
北极星电力网获悉,9月10日,国家能源集团长源电力股份有限公司(以下简称“长源电力”)召开董事会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审议通过,会议决定聘任郑峰先生为公司总经理。9月2日,长源电力董事会收到公司董事、总经理王强先生的书面辞职报
9月9日,中国能建中电工程华东院召开干部大会,宣布中国能建党委关于调整华东院领导班子的决定。中国能建首席科学家、中电工程党委书记、董事长罗必雄出席会议并讲话。会上,中国能建党委组织部副部长朱军辉宣读干部任免文件:朱志明、蒋健任华东院党委副书记,侯新建任华东院党委委员;推荐朱志明为华
9月4日,水利部发布关于童学卫等人职务任免的通知,详情如下:中共水利部党组决定:童学卫任水利部河湖保护中心副主任;潘罗平任水利部机电研究所所长、党委书记;黄小兵任广西右江水利开发有限责任公司副总经理、党委委员;李冲任广西右江水利开发有限责任公司副总经理、党委委员;王自新任广西大藤峡
北极星电力网获悉,华电国际9月5日召开董事会,同意选举朱鹏先生出任公司副董事长、董事会战略委员会委员,任期至第十届董事会届满为止。8月2日,华电国际公告称,其董事会日前收到本公司副董事长赵冰先生的辞职报告。因个人工作调整原因,赵冰先生拟辞去其担任的本公司副董事长、董事会战略委员会委员
日前,安徽省委决定,焦殿志同志任皖北煤电集团有限责任公司党委副书记,提名任董事、总经理;杨林同志不再担任皖北煤电集团有限责任公司总经理职务。
北极星电力网获悉,近日,穗恒运A公告披露,气电项目进展方面,公司广州开发区东区的“气代煤”热电冷联产项目2台460MW机组分别于2023年6月和9月投入运营。公司在建或拟建项目还有广州白云恒运天然气发电项目(总装机容量920MW)、广州知识城恒运天然气热电联产项目(总装机容量920MW),均已经董事会
北极星电力网获悉,9月19日,粤电力A公告称,公司第十届董事会2024年第五次通讯会议审议通过了《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》。为保障新能源项目持续发展和经营资金安全,董事会同意广东省电力工业燃料有限公司以货币形式增加注册资本金人民币27,360.50万元,粤电力A按照50%的股比
北极星电力网获悉,申能股份9月19日发布投资者交流会议纪要指出,公司深挖燃料降本潜力,强化长协资源落实及经济、足量兑现,优化煤炭采购结构,加大经济煤掺烧力度,落实迎峰度夏储煤方案。公司上半年控股电厂平均耗用标煤价984元/吨,同比下降163元/吨。未来煤炭价格仍将持受供需格局关系、国内宏观
北极星电力网获悉,9月18日,大连热电发布公告,公司股票连续3个交易日内(2024年9月12日至2024年9月18日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。大连热电表示,公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。由于煤价
此前,电力君对华润电力的业绩进行了解析。2024年上半年,华润电力盈利水平大幅提升,仅半年的净利润就已接近历年全年峰值。但是,华润电力的可再生能源板块核心利润却罕见地出现下滑,同比减利3.98亿港元。华润电力可再生能源板块利润出现下滑并不是个例,今年上半年,多家大型发电企业新能源板块出现
北极星电力网获悉,9月13日,大连热电、华电辽能涨停,华电国际、长江电力等跟涨。
北极星电力网获悉,9月12日,华电重工公告称,同意根据经营发展的实际情况,将公司名称由“华电重工股份有限公司”变更为“华电科工股份有限公司”。近日,公司完成了上述事项的变更登记手续,并取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的营业执照,变更后的工商登记信息如下:统一社会信用代码:9111000
北极星电力网获悉,三峡水利公告称,董事会于近日收到独立董事孙佳提交的书面辞职函。孙佳女士自2018年9月13日起任公司独立董事,因连续任职时间已届满6年,根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,决定申请辞去公司第十届董事会独立董事、第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第十届董事会战
北极星电力网获悉,华电能源公告称,下属电厂及控股公司于2024年9月10日获得与收益相关的政府补贴3,199万元,其中华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂收到哈尔滨市松北区建设工程服务中心拨付的供热企业供暖补贴资金1,714万元;哈尔滨热电有限责任公司收到哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局拨付的供热
央企电力相关上市企业名单:北极星输配电网共汇总了57家电力相关公司业绩情况,2024年上半年,电力相关央企上市公司普遍飘红,营收过千亿元的公司共有四家,分别是中国电建、中国能建、中国神华以及华能国际,其中以中国电建营收为最,2024年上半年营收达2853.83亿元,营收过2000亿企业仅此一家。净利
9月4日,备受关注的“富时罗素”宣布对富时中国A50指数的季度审核变更。上述变更将于2024年9月20日星期五收盘后(即2024年9月23日星期一)生效。本次富时中国A50指数纳入中国核电(601985.SH)、华能水电(600025.SH)共两只电力大盘股,同时删除中国中免(601888.SH)及金龙鱼(300999.SZ)。据悉,富
近日,国家电网公司与南方电网公司再次“牵手”,双方签署广东藏粤直流电力运营有限公司股东投资合作协议,将推进跨经营区直流输电工程建设。这已经不是两大电网的第一次合作,在互联通道建设方面,双方已达成三次合作。首次合作要追溯到2004年6月,三峡—广东±500千伏直流输电工程投产,这条线路从湖
9月19日,中国能建党委书记、董事长宋海良,党委副书记、总经理倪真在公司总部与中信集团党委书记、董事长奚国华会谈。双方就进一步加强国内国际全方位、全天候、全过程合作进行深入交流,并见证双方签署战略合作协议。宋海良对奚国华一行到访表示欢迎,并简要介绍了中国能建改革发展和双方合作情况。
9月14日,中国大唐集团有限公司召开国际化经营工作会议,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神,贯彻落实党中央、国务院决策部署,落实国务院国资委国际化经营工作要求,研判形势、总结成效、分析问题,部署进一步推进国际化经营高质量发展重点工作,抢抓机遇、
9月13日,在中秋佳节到来之际,中国大唐集团有限公司党组书记、董事长邹磊深入大唐在雄安新区企业调研,亲切看望慰问奋战在科技创新一线的广大干部职工,主持召开雄安企业调研座谈会,详细了解科创公司、数科公司和置业公司运行、经营等情况,着力推动区域高质量发展。集团公司董事、总经理、党组副书
近期,多家能源央国企领导层进行了调整,本文统计了22家能源央企的最新的领导班子情况,包括“两网”、“五大六小”以及两大电力设计院等。详情见下:(以下图片均来自于企业官方网站)01.国家电网02.南方电网03.中国华能集团04.中国大唐集团5.中国华电集团6.国家电投集团7.国家能源集团8.三峡集团9.中
北极星输配电网整理了2024年1-9月央企人事变动,共涉及21家企业,详情如下:中国能源建设股份有限公司马明伟9月4日,据国资委消息,免去马明伟的中国能源建设集团有限公司党委副书记、党委常委职务,退休。马明伟,男,1964年6月出生,曾任中国能源建设集团有限公司党委副书记、工会主席,中国能源建设
日前,南方电网公司2023年社会责任报告发布,2023年南方电网公司资产总额12282亿元,净资产收益率3.24%,利润总额505亿元。营业收入8411亿元,全年售电量13483亿千瓦时,同比增长6.9%。南方区域新能源总装机超过1.3亿千瓦,非化石能源装机占比超过60%,电能替代电量544亿千瓦时,南方区域旅店绿证交易
近期,国务院国资委组织完成2024年中央企业采购与供应链管理对标评估工作。经审定,A级企业25家,名单如下:
近期,国务院国资委组织完成2024年中央企业采购与供应链管理对标评估工作。经审定,A级企业25家,名单如下:近年来,国务院国资委持续推动中央企业加快供应链管理体系变革,着力塑造发展新动能、新优势,为建设世界一流企业提供有力支撑。优化流程,供应链精益化基础不断夯实融入现代供应链管理理念和
此前,电力君对华润电力的业绩进行了解析。2024年上半年,华润电力盈利水平大幅提升,仅半年的净利润就已接近历年全年峰值。但是,华润电力的可再生能源板块核心利润却罕见地出现下滑,同比减利3.98亿港元。华润电力可再生能源板块利润出现下滑并不是个例,今年上半年,多家大型发电企业新能源板块出现
9月11日,三峡集团董事长、党组书记刘伟平在武汉主持召开2024年9月工作例会,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,贯彻落实党中央重大决策部署,传达上级有关精神,对下一阶段重点任务进行部署。三峡集团总经理、党组副书记李富民出席会议并讲话,集团领导陈瑞武、曾义、吕庭彦、王昕伟、吴胜亮分别就
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!